Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Carlo Costantini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Carlo Costantini
Nasce a Pescara (Abruzzo) il 10 gennaio 1962
Laurea in giurisprudenza; Avvocato patrocinante in Cassazione
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
4
Incarichi parlamentari
|
76
Progetti di legge presentati
|
69
Interventi
|
87
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (17)
Altro firmatario (70)
Hai trovato 87 risultati
pagina
1
di 6
XV Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00348 presentata da COSTANTINI CARLO (ITALIA DEI VALORI) in data 27/06/2006
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00017 presentata da DE SIMONE TITTI (RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA) in data 05/07/2006
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/00164 presentata da DONADI MASSIMO (ITALIA DEI VALORI) in data 25/07/2006
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE CONCLUSIVA DI DIBATTITO 8/00005 presentata da DE SIMONE TITTI (RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA) in data 26/07/2006
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00719 presentata da RAITI SALVATORE (ITALIA DEI VALORI) in data 27/07/2006
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01475/075 presentata da OSSORIO GIUSEPPE (ITALIA DEI VALORI) in data 02/08/2006
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01475/056 presentata da DE BIASI EMILIA GRAZIA (L' ULIVO) in data 02/08/2006
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01475/053 presentata da COSTANTINI CARLO (ITALIA DEI VALORI) in data 02/08/2006
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01042/012 presentata da DONADI MASSIMO (ITALIA DEI VALORI) in data 21/09/2006
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01557 presentata da RAITI SALVATORE (ITALIA DEI VALORI) in data 09/11/2006
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00074 presentata da CRISCI NICOLA (L' ULIVO) in data 16/11/2006
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01691 presentata da RAITI SALVATORE (ITALIA DEI VALORI) in data 17/11/2006
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. DI BILANCIO 9/01746-BIS/017 presentata da CRISCI NICOLA (L' ULIVO) in data 18/11/2006
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. DI BILANCIO 9/01746-BIS/058 presentata da CIALENTE MASSIMO (L' ULIVO) in data 18/11/2006
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01778 presentata da CANNAVO' SALVATORE (RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA) in data 29/11/2006
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
2006
3
2007
30
2008
42
2012
1