Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Ilario Floresta
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Ilario Floresta
Nasce a Desio (Milano) il 2 febbraio 1941
Perito industriale elettrotecnico; imprenditore nelle telecomunicazioni
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
1
Incarichi di governo
|
199
Progetti di legge presentati
|
21
Interventi
|
675
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (94)
Altro firmatario (581)
Hai trovato 675 risultati
pagina
1
di 45
XII Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00537 presentata da FLORESTA ILARIO FERRUCCIO (FORZA ITALIA) in data 19940516
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06946 presentata da SIGONA ATTILIO (FORZA ITALIA) in data 19950131
MOZIONE 1/00076 presentata da GARRA GIACOMO (FORZA ITALIA) in data 19950209
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00430 presentata da LIOTTA SILVESTRE SAVERIO (FORZA ITALIA) in data 19950209
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00439 presentata da FLORESTA ILARIO FERRUCCIO (FORZA ITALIA) in data 19950215
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07556 presentata da SIGONA ATTILIO (FORZA ITALIA) in data 19950215
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08107 presentata da FLORESTA ILARIO FERRUCCIO (FORZA ITALIA) in data 19950302
MOZIONE 1/00092 presentata da VASCON ANTONIETTA (FORZA ITALIA) in data 19950308
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00483 presentata da LIOTTA SILVESTRE SAVERIO (FORZA ITALIA) in data 19950313
MOZIONE 1/00095 presentata da GARRA GIACOMO (FORZA ITALIA) in data 19950314
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00485 presentata da FLORESTA ILARIO FERRUCCIO (FORZA ITALIA) in data 19950314
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08528 presentata da OBERTI PAOLO (FORZA ITALIA) in data 19950314
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08532 presentata da TRANTINO VINCENZO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19950314
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08902 presentata da FLORESTA ILARIO FERRUCCIO (FORZA ITALIA) in data 19950329
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09067 presentata da PRESTIGIACOMO STEFANIA (FORZA ITALIA) in data 19950404
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
Progetti di legge presentati
1994
1
1995
26
1996
46
1997
25
1998
14
1999
6
2000
2
2001
13
2002
8
2003
7
2004
33
2005
6
2006
3
2007
8