Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Katia Bellillo
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Katia Bellillo
Nasce a Foligno (Perugia) il 17 febbraio 1951
Laurea in pedagogia; specializzazione in mediazione familiarei
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
4
Incarichi parlamentari
|
3
Incarichi di governo
|
252
Progetti di legge presentati
|
26
Interventi
|
401
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (133)
Altro firmatario (268)
Hai trovato 401 risultati
pagina
2
di 27
XIV Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00931 presentata da MELANDRI GIOVANNA (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 10/10/2001
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00930 presentata da MELANDRI GIOVANNA (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 10/10/2001
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00963 presentata da BELLILLO KATIA (MISTO-COMUNISTI ITALIANI) in data 11/10/2001
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01065 presentata da BELLILLO KATIA (MISTO-COMUNISTI ITALIANI) in data 18/10/2001
INTERPELLANZA URGENTE 2/00135 presentata da BIONDI ALFREDO (FORZA ITALIA) in data 06/11/2001
INTERPELLANZA 2/00137 presentata da CRISCI NICOLA (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 07/11/2001
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00057 presentata da MELANDRI GIOVANNA (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 19/11/2001
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01381 presentata da GIULIETTI GIUSEPPE (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 19/11/2001
INTERPELLANZA URGENTE 2/00159 presentata da GRANDI ALFIERO (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 21/11/2001
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01984/147 presentata da BELLILLO KATIA (MISTO-COMUNISTI ITALIANI) in data 19/12/2001
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01984/120 presentata da CRUCIANELLI FAMIANO (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 19/12/2001
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01984/137 presentata da SERENI MARINA (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 19/12/2001
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01984/149 presentata da RIZZO MARCO (MISTO-COMUNISTI ITALIANI) in data 19/12/2001
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01984/146 presentata da COSSUTTA ARMANDO (MISTO-COMUNISTI ITALIANI) in data 19/12/2001
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01741 presentata da BELLILLO KATIA (MISTO-COMUNISTI ITALIANI) in data 14/01/2002
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
Progetti di legge presentati
2001
19
2002
45
2003
37
2004
13
2005
15
2006
86
2007
37