Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Sergio Cola
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Sergio Cola
Nasce a San Giuseppe Vesuviano (Napoli) il 4 agosto 1942
Laurea in giurisprudenza; avvocato
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
3
Incarichi parlamentari
|
433
Progetti di legge presentati
|
104
Interventi
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
1167
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (379)
Altro firmatario (788)
Hai trovato 1167 risultati
pagina
1
di 78
XII Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00161 presentata da PARLATO ANTONIO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940421
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00166 presentata da MUSSOLINI ALESSANDRA (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940429
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00879 presentata da COLA SERGIO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940525
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01020 presentata da COLA SERGIO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940601
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01205 presentata da NESPOLI VINCENZO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940614
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01210 presentata da COLA SERGIO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940614
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00088 presentata da VALENSISE RAFFAELE (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940615
INTERPELLANZA 2/00058 presentata da COLA SERGIO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940616
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01442 presentata da RIZZO ANTONIO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940616
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01445 presentata da COLA SERGIO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940616
INTERPELLANZA 2/00063 presentata da STORACE FRANCESCO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940620
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01694 presentata da COLA SERGIO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940624
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01825 presentata da PEZZELLA ANTONIO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940629
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01828 presentata da RIZZO ANTONIO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940629
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02052 presentata da RIZZO ANTONIO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940707
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Progetti di legge presentati
1994
52
1995
26
1996
73
1997
45
1998
37
1999
44
2000
4
2001
42
2002
54
2003
18
2004
30
2005
8