Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Silvestre Saverio Liotta
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Silvio Liotta
(Silvestre Saverio Liotta)
Nasce a Cremona (Lombardia) il 9 ottobre 1935
Laurea in giurisprudenza; pensionato
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
231
Progetti di legge presentati
|
76
Interventi
|
191
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (20)
Altro firmatario (171)
Hai trovato 191 risultati
pagina
1
di 13
XII Legislatura della Repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00027 presentata da BERTUCCI MAURIZIO (FORZA ITALIA) in data 19940520
INTERPELLANZA 2/00084 presentata da PAOLONE BENITO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940629
RISOLUZIONE IN ASSEMBLEA 6/00005 presentata da LIOTTA SILVESTRE SAVERIO (FORZA ITALIA) in data 19940803
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00064 presentata da D'AIMMO FLORINDO (PART.POP.ITAL.) in data 19940913
MOZIONE 1/00024 presentata da VIGEVANO PAOLO (FORZA ITALIA) in data 19940915
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00077 presentata da VALENSISE RAFFAELE (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940922
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00151 presentata da D'AIMMO FLORINDO (PART.POP.ITAL.) in data 19941005
INTERPELLANZA 2/00252 presentata da BONO NICOLA (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19941019
MOZIONE 1/00037 presentata da DOTTI VITTORIO (FORZA ITALIA) in data 19941024
ODG IN ASSEMBLEA SU MOZIONI ABBINATE 9/1371/001 presentata da LATRONICO FEDE (LEGA NORD) in data 19941027
ODG IN ASSEMBLEA SU MOZIONI ABBINATE 9/1365 BIS/016 presentata da DOTTI VITTORIO (FORZA ITALIA) in data 19941117
ODG IN ASSEMBLEA SU MOZIONI ABBINATE 9/1072/001 presentata da LIOTTA SILVESTRE SAVERIO (FORZA ITALIA) in data 19941121
ODG IN ASSEMBLEA SU MOZIONI ABBINATE 9/1364/030 presentata da DUCA EUGENIO (PROG.FEDER.) in data 19941121
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06829 presentata da MATACENA AMEDEO GENNARO RANIERO (FORZA ITALIA) in data 19950124
RISOLUZIONE IN ASSEMBLEA 6/00009 presentata da MICHELINI ALBERTO (FED.LIB.DEM) in data 19950208
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Progetti di legge presentati
1994
9
1995
20
1996
23
1997
15
1998
12
1999
40
2000
10
2001
34
2002
17
2003
30
2004
13
2005
8