V Governo De Gasperi
Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri (27.05.1948-27.01.1950)
II Legislatura della Repubblica italiana
I Governo Segni
Ministro di Grazia e Giustizia (06.07.1955-19.05.1957)
I Governo Zoli
Ministro della Pubblica Istruzione (19.05.1957-01.07.1958)
III Legislatura della Repubblica italiana
II Governo Fanfani
Ministro della Pubblica Istruzione (01.07.1958-15.02.1959)
IV Legislatura della Repubblica italiana
I Governo Moro
Presidente del Consiglio (04.12.1963-22.07.1964)
II Governo Moro
Presidente del Consiglio (22.07.1964-23.02.1966)
Ministro degli Affari Esteri (28.12.1964-05.03.1965)
Ministro degli Affari Esteri (30.12.1965-23.02.1966)
III Governo Moro
Presidente del Consiglio (23.02.1966-24.06.1968)
V Legislatura della Repubblica italiana
II Governo Rumor
Ministro degli Affari Esteri (05.08.1969-27.03.1970)
III Governo Rumor
Ministro degli Affari Esteri (27.03.1970-06.08.1970)
I Governo Colombo
Ministro degli Affari Esteri (06.08.1970-17.02.1972)