Gruppi del X Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO
Dal 9 luglio 1987 al 22 aprile 1992
X Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 14 giugno 1990 al 18 giugno 1990
-
-
Vincenzo Scotti
-
dal 31.07.1989 al 16.10.1990
Membro
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
-
-
Adolfo Sarti
-
dal 10.06.1988 al 03.03.1992
Membro
dal 09.07.1987 al 03.03.1992
-
-
Giacomo Augello
-
dal 10.06.1988 al 22.04.1992
Membro
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
-
-
Tarcisio Gitti
-
dal 22.07.1989 al 22.04.1992
Membro
dal 09.07.1987 al 22.04.1992