Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
X Legislatura della Repubblica italiana
/ DEMOCRATICO CRISTIANO
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del X Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO
Dal 9 luglio 1987 al 22 aprile 1992
X Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 12 marzo 1991 al 13 marzo 1991
Cessa
Giuseppe Avellone
Presidente
Antonio Gava
dal 30.10.1990 al 22.04.1992
Membro dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Vicepresidenti
Antonino Zaniboni
dal 19.10.1987 al 22.04.1992
Membro dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Adolfo Sarti
dal 10.06.1988 al 03.03.1992
Membro dal 09.07.1987 al 03.03.1992
Giacomo Augello
dal 10.06.1988 al 22.04.1992
Membro dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Tarcisio Gitti
dal 22.07.1989 al 22.04.1992
Membro dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Giovanni Carrus
dal 31.10.1990 al 22.04.1992
Membro dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Anna Nenna d'Antonio
dal 31.10.1990 al 22.04.1992
Membro dal 09.07.1987 al 22.04.1992
altri membri
Giuseppe Avellone
dal 09.07.1987 al 12.03.1991
Salvatore Meleleo
dal 09.07.1987 al 21.03.1991
Nicola Quarta
dal 09.07.1987 al 21.03.1991
Giulio Andreotti
dal 09.07.1987 al 31.05.1991
Giuseppe Azzaro
dal 09.07.1987 al 01.07.1991
Paola Cavigliasso
dal 09.07.1987 al 04.09.1991
Mauro Bubbico
dal 09.07.1987 al 01.12.1991
Franco Malfatti
dal 09.07.1987 al 10.12.1991
Michelangelo Agrusti
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Alberto Aiardi
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Alberto Alessi
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Domenico Amalfitano
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Giuseppe Andreoli
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Giovanni Andreoni
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Piero Angelini
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Tina Anselmi
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Bruno Antonucci
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Lino Armellin
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Vitale Artese
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Giuseppe Astone
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Gianfranco Astori
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Luciano Azzolini
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Nello Balestracci
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Luigi Baruffi
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Pietro Battaglia
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Danilo Bertoli
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Pasqualino Biafora
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Giovanni Carlo Bianchini
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Gerardo Bianco
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Mario Biasci
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Vincenzo Binetti
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Tommaso Bisagno
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Guido Bodrato
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Franco Bonferroni
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Vito Bonsignore
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Giancarlo Borra
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Andrea Borri
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Andrea Borruso
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Benito Mario Bortolami
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Franco Bortolani
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Giuseppe Botta
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Beniamino Brocca
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Arnaldo Brunetto
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Francesco Bruni
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Vincenzo Buonocore
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Paolo Caccia
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Francesco Cafarelli
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Mario Campagnoli
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Salvatore Cardinale
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Rodolfo Carelli
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Francesco Casati
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Carlo Casini
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Pier Ferdinando Casini
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Pierluigi Castagnetti
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Rosario Chiriano
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Adriano Ciaffi
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Bartolomeo Ciccardini
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Franco Ciliberti
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Tancredi Cimmino
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Carlo Alberto Ciocci
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Paolo Cirino Pomicino
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Giovanni Cobellis
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Emilio Colombo
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Sergio Coloni
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Umberto Corsi
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Silvia Costa
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Ugo Crescenzi
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Nino Cristofori
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Cesare Cursi
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Mario d'Acquisto
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Florindo d'Aimmo
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Salvatore d'Alia
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Guido d'Angelo
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Mario Dal Castello
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Clelio Darida
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Ciriaco De Mita
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Giuseppe Degennaro
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Paolo Del Mese
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Antonino Drago
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Alessandro Duce
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Luigi Farace
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Luciano Faraguti
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Franco Fausti
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Wilmo Ferrari
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Bruno Ferrari
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Publio Fiori
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Arnaldo Forlani
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Roberto Formigoni
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Giuseppe Fornasari
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Franco Foschi
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Luigi Foti
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Carlo Fracanzani
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Mario Frasson
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Lucia Fronza Crepaz
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Ombretta Fumagalli Carulli
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Giancarlo Galli
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Mariapia Garavaglia
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Giuseppe Gargani
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Remo Gaspari
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Giovanni Gei
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Luciano Gelpi
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Giovanni Goria
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Settimo Gottardo
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Luigi Grillo
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Ugo Grippo
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Giuseppe Guarino
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Girolamo La Penna
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Pasquale Lamorte
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Vito Lattanzio
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Ferdinando Latteri
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Pino Leccisi
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Silvio Lega
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Giuseppe Leone
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Antonio Lia
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Arcangelo Lobianco
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Agazio Loiero
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Pino Lucchesi
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Renzo Lusetti
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Piergiovanni Malvestio
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Vincenzo Mancini
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Manfredo Manfredi
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Calogero Mannino
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Mino Martinazzoli
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Maria Eletta Martini
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Paolo Martuscelli
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Mario Clemente Mastella
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Antonio Matarrese
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Sergio Mattarella
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Giuseppe Matulli
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Daniela Mazzuconi
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Carmine Mensorio
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Elio Mensurati
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Francesco Merloni
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Carlo Merolli
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Filippo Micheli
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Alberto Michelini
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Riccardo Misasi
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Alberto Monaci
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Giovanni Mongiello
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Vito Napoli
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Benedetto Vincenzo Nicotra
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Anna Maria Nucci Mauro
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Dante Oreste Orsenigo
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Gianfranco Orsini
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Bruno Orsini
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Ettore Paganelli
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Renzo Patria
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Gianmario Pellizzari
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Mario Perani
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Antonino Perrone
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Flaminio Piccoli
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Matteo Piredda
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Beppe Pisanu
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Pino Pisicchio
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Costante Portatadino
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Carmelo Pujia
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Calogero Pumilia
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Giovanni Battista Rabino
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Luciano Radi
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Renato Ravasio
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Luciano Rebulla
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Franco Ricci
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Romeo Ricciuti
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Vito Riggio
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Luciano Righi
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Luigi Rinaldi
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Giovanni Rivera
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Gianfranco Rocelli
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Virginio Rognoni
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Angelino Rojch
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Giacomo Rosini
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Alberto Rossi
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Luigi Rossi Di Montelera
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Emilio Rubbi
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Raffaele Russo
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Vincenzo Russo
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Ferdinando Russo
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Nicola Sanese
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Carlo Sangalli
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Giuseppe Santonastaso
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Giorgio Santuz
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Angelo Sanza
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Orazio Sapienza
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Giuseppe Saretta
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Gastone Savio
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Vittorio Sbardella
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Oscar Luigi Scalfaro
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Guglielmo Scarlato
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Vincenzo Scotti
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Mariotto Segni
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Carlo Senaldi
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Giuliano Silvestri
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Giuseppe Sinesio
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Pietro Soddu
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Vincenzo Sorice
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Bruno Stegagnini
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Antonio Tancredi
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Eugenio Tarabini
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Mario Tassone
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Giovanna Tealdi
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Giancarlo Tesini
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Giuseppe Torchio
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Giovanni Travaglini
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Salvatore Urso
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Mario Usellini
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Gaetano Vairo
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Bruno Vecchiarelli
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Michele Viscardi
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Vincenzo Viti
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Alfredo Vito
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Alberto Volponi
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Giuseppe Zamberletti
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Bruno Zambon
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Amedeo Zampieri
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Giovanni Zarro
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Michele Zolla
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Pietro Zoppi
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Giuliano Zoso
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Giuseppe Zuech
dal 09.07.1987 al 22.04.1992
Fortunato Bianchi
dal 12.09.1987 al 22.04.1992
Siro Castrucci
dal 01.06.1988 al 22.04.1992
Aldo Gregorelli
dal 21.12.1988 al 22.04.1992
Giovanni Piccirillo
dal 18.01.1989 al 22.04.1992
Antonino Lombardo
dal 21.09.1989 al 22.04.1992
Andreino Carrara
dal 15.03.1990 al 22.04.1992
Giuseppe Serra
dal 19.06.1990 al 22.04.1992
Francesco d'Onofrio
dal 26.07.1990 al 22.04.1992
Storia
Composizione storica
09.07.1987
Viene eletto il Presidente
Aderiscono 234 membri
06.08.1987
Cessa 1 membro
12.09.1987
Aderisce 1 membro
19.10.1987
Vengono eletti 4 deputati alla carica di Vicepresidente
17.05.1988
Cessa 1 membro
01.06.1988
Aderisce 1 membro
10.06.1988
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
1 Vicepresidente lascia l'incarico
16.10.1988
1 Vicepresidente lascia l'incarico
19.12.1988
Cessa 1 membro
21.12.1988
Aderisce 1 membro
16.01.1989
Cessa 1 membro
18.01.1989
Aderisce 1 membro
22.07.1989
Viene eletto 1 Vicepresidente
1 Vicepresidente lascia l'incarico
31.07.1989
Viene eletto il Presidente
Il Presidente lascia l'incarico
09.08.1989
Cessa 1 membro
21.09.1989
Aderisce 1 membro
01.03.1990
Cessa 1 membro
15.03.1990
Aderisce 1 membro
14.06.1990
Cessa 1 membro
19.06.1990
Aderisce 1 membro
20.07.1990
Cessa 1 membro
26.07.1990
Aderisce 1 membro
16.10.1990
Il Presidente lascia l'incarico
30.10.1990
Viene eletto il Presidente
31.10.1990
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
12.03.1991
Cessa 1 membro
14.03.1991
Aderisce 1 membro
21.03.1991
Aderiscono 2 membri
Cessano 2 membri
31.05.1991
Cessa 1 membro
20.06.1991
Aderisce 1 membro
01.07.1991
Cessa 1 membro
03.07.1991
Aderisce 1 membro
04.09.1991
Cessa 1 membro
26.09.1991
Aderisce 1 membro
01.12.1991
Cessa 1 membro
04.12.1991
Aderisce 1 membro
10.12.1991
Cessa 1 membro
12.12.1991
Aderisce 1 membro
03.03.1992
1 Vicepresidente lascia l'incarico
Cessa 1 membro
04.03.1992
Aderisce 1 membro