Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
V Legislatura della Repubblica italiana
/ DEMOCRAZIA CRISTIANA
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del V Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRAZIA CRISTIANA
Dal 21 giugno 1968 al 24 maggio 1972
V Legislatura della Repubblica italiana
Composizione del 9 luglio 1968
Vengono eletti
Presidente
Fiorentino Sullo
VicePresidente
Giacomo Sedati
,
Amos Zanibelli
Segretario
Maria Cocco
Segretario amm.
Luciano Radi
ViceSegretario
Aldo Amadeo
Presidente
Fiorentino Sullo
dal 09.07.1968 al 12.12.1968
Membro dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Vicepresidenti
Giacomo Sedati
dal 09.07.1968 al 02.10.1969
Membro dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Amos Zanibelli
dal 09.07.1968 al 24.05.1972
Membro dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Segretario
Maria Cocco
dal 09.07.1968 al 26.07.1968
Membro dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Segretario amm.
Luciano Radi
dal 09.07.1968 al 26.07.1968
Membro dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Vicesegretario
Aldo Amadeo
dal 09.07.1968 al 02.10.1969
Membro dal 21.06.1968 al 24.05.1972
altri membri
Vito Scalia
dal 21.06.1968 al 08.08.1969
Bruno Storti
dal 21.06.1968 al 08.08.1969
Giulio Pastore
dal 21.06.1968 al 14.10.1969
Franco Malfatti
dal 21.06.1968 al 25.06.1970
Giuseppe Gerbino
dal 21.06.1968 al 16.09.1970
Giovanni Battista Dagnino
dal 21.06.1968 al 21.09.1970
Clelio Darida
dal 21.06.1968 al 21.10.1970
Salvatore Angelo Gitti
dal 21.06.1968 al 21.02.1971
Bernardo Mattarella
dal 21.06.1968 al 01.03.1971
Francesco Napolitano
dal 21.06.1968 al 24.10.1971
Emanuela Savio
dal 21.06.1968 al 22.02.1972
Carlo Scarascia Mugnozza
dal 21.06.1968 al 21.03.1972
Giuseppe Alessi
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Cesare Allegri
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Raffaele Allocca
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Francesco Amodio
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Giovanni Andreoni
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Giulio Andreotti
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Tina Anselmi
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Dario Antoniozzi
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Arnaldo Armani
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Gian Aldo Arnaud
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Pierino Azimonti
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Giuseppe Azzaro
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Maria Badaloni
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Giuseppe Balasso
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Carlo Baldi
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Salvatore Barberi
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Paolo Barbi
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Martino Bardotti
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Cesare Baroni
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Attilio Bartole
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Mario Beccaria
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Corrado Belci
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Guido Bernardi
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Giovanni Bersani
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Pierantonino Berte'
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Nullo Biaggi
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Loris Biagioni
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Gerardo Bianchi
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Fortunato Bianchi
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Gerardo Bianco
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Luigi Bima
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Antonio Bisaglia
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Guido Bodrato
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Ines Boffardi
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Anselmo Boldrin
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Giacomo Bologna
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Paolo Bonomi
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Luigi Borghi
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Manfredi Bosco
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Giuseppe Botta
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Carlo Bottari
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Francesco Bova
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Piergiorgio Bressani
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Brunetto Bucciarelli Ducci
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Pietro Buffone
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Carlo Buzzi
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Italo Giulio Caiati
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Luigi Caiazza
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Vittorio Calvetti
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Ettore Calvi
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Alessandro Canestrari
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Michele Capra
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Egidio Carenini
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Giuseppe Caroli
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Vittorino Carra
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Gianuario Carta
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Angelo Castelli
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Albertino Castellucci
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Francesco Cattanei
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Giannina Cattaneo Petrini
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Stefano Cavaliere
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Carlo Ceruti
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Vittorio Cervone
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Adriano Ciaffi
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Bartolomeo Ciccardini
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Arnaldo Colleselli
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Vittorino Colombo
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Emilio Colombo
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Renato Cora'
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Giuseppe Cortese
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Francesco Cossiga
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Nino Cristofori
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Aurelio Curti
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Giovanni d'Antonio
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Bernardo d'Arezzo
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Michelangelo dall'Armellina
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Donato Mario De Leonardis
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Beniamino De Maria
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Gustavo De Meo
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Ciriaco De Mita
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Dino De Poli
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Ubaldo De Ponti
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Vittorio De Stasio
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Danilo de' Cocci
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Costante Degan
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Antonio Del Duca
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Renato Dell'Andro
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Natalino Di Giannantonio
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Gaetano Di Leo
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Eny Nicola Di Lisa
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Carlo Donat Cattin
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Antonino Drago
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Giovanni Elkan
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Enzo Erminero
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Franco Evangelisti
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Francesco Fabbri
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Augusto Fanelli
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Carlo Felici
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Mario Ferrari Aggradi
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Mario Fioret
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Salvatore Foderaro
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Arnaldo Forlani
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Matteo Fornale
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Franco Foschi
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Nicola Foschini
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Carlo Fracanzani
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Giuseppe Fracassi
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Leandro Fusaro
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Luigi Michele Galli
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Giovanni Galloni
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Remo Gaspari
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Luigi Giglia
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Giovanni Gioia
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Alessandro Giordano
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Luigi Girardin
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Giovanni Giraudi
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Guido Gonella
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Luigi Granelli
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Niccolo' Grassi Bertazzi
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Dante Graziosi
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Agostino Greggi
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Luigi Gui
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Antonino Gullotti
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Renzo Helfer
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Mauro Ianniello
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Ippazio Imperiale
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Attilio Iozzelli
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Lorenzo Isgro'
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Giuseppe La Loggia
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Antonio Laforgia
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Vito Lattanzio
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Nicola Lettieri
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Salvatore Lima
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Arcangelo Lobianco
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Tarcisio Longoni
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Raffaello Lospinoso Severini
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Primo Lucchesi
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Roberto Lucifredi
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Desiderio Maggioni
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Domenico Magri'
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Antonio Mancini
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Vincenzo Mancini
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Aristide Marchetti
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Mario Dino Marocco
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Michele Marotta
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Neri Marraccini
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Maria Eletta Martini
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Gino Mattarelli
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Crescenzo Mazza
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Antonio Mario Franco Mazzarrino
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Dario Mengozzi
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Claudio Merenda
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Gianfranco Merli
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Enzo Meucci
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Filippo Micheli
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Pietro Micheli
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Amalia Miotti Carli
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Giuseppe Miroglio
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Riccardo Misasi
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Carlo Mole'
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Maurizio Monti
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Aldo Moro
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Goffredo Nannini
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Lorenzo Natali
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Guglielmo Nucci
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Edoardo Origlia
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Pietro Padula
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Ennio Palmitessa
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Filippo Maria Pandolfi
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Narciso Franco Patrini
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Vincenzo Pavone
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Mario Pedini
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Erminio Pennacchini
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Valentino Perdona'
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Domenico Pica
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Enea Piccinelli
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Flaminio Piccoli
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Mariano Pintus
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Natale Pisicchio
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Ferruccio Pisoni
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Giovanni Battista Pitzalis
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Roberto Prearo
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Ernesto Pucci
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Arnaldo Racchetti
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Leandro Rampa
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Francesco Rausa
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Giuseppe Reale
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Francesco Restivo
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Emidio Revelli
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Stefano Riccio
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Virginio Rognoni
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Giuseppe Romanato
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Elio Rosati
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Attilio Ruffini
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Mariano Rumor
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Carlo Russo
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Vincenzo Russo
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Ferdinando Russo
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Angelo Salizzoni
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Franco Salvi
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Carlo Sangalli
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Adolfo Sarti
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Domenico Sartor
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Giovanni Battista Scaglia
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Oscar Luigi Scalfaro
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Vincenzo Scarlato
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Primo Schiavon
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Michele Scianatico
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Vincenzo Scotti
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Gabriele Semeraro
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Antonino Senese
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Marcello Sgarlata
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Marcello Simonacci
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Giuseppe Sinesio
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Giovanni Sisto
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Tommaso Sorgi
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Enrico Nicola Spadola
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Edoardo Speranza
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Antonino Spinelli
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Giorgio Spitella
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Vincenzo Squicciarini
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Carlo Stella
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Ferdinando Storchi
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Rodolfo Tambroni Armaroli
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Michele Tantalo
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Eugenio Tarabini
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Emilio Paolo Taviani
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Corrado Terranova
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Mario Toros
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Renato Tozzi Condivi
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Giovanni Traversa
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Ferdinando Truzzi
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Francesco Turnaturi
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Giacinto Urso
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Mario Vaghi
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Pietro Valeggiani
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Mario Valiante
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Bruno Vecchiarelli
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Giuseppe Vedovato
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Francesco Verga
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Mario Vetrone
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Rodolfo Vicentini
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Sebastiano Vincelli
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Calogero Volpe
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Benigno Zaccagnini
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Giuseppe Zamberletti
dal 21.06.1968 al 24.05.1972
Nerino Cavallari
dal 05.07.1968 al 24.05.1972
Storia
Composizione storica
21.06.1968
Aderiscono 265 membri
22.06.1968
Cessa 1 membro
05.07.1968
Aderisce 1 membro
09.07.1968
Viene eletto il Presidente
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
Viene eletto 1 Segretario
Viene eletto 1 Segretario amm.
Viene eletto 1 Vicesegretario
10.07.1968
Viene eletto 1 Segretario amm.
26.07.1968
1 Segretario lascia l'incarico
1 Segretario amm. lascia l'incarico
12.12.1968
Il Presidente lascia l'incarico
17.12.1968
Viene eletto il Presidente
08.08.1969
Aderiscono 2 membri
Cessano 2 membri
02.10.1969
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
Vengono eletti 3 deputati alla carica di Segretario
1 Vicepresidente lascia l'incarico
1 Vicesegretario lascia l'incarico
03.10.1969
Viene eletto 1 Segretario
1 Segretario lascia l'incarico
14.10.1969
Cessa 1 membro
22.10.1969
Aderisce 1 membro
02.04.1970
1 Vicepresidente lascia l'incarico
29.04.1970
Viene eletto 1 Vicepresidente
25.06.1970
Cessa 1 membro
02.07.1970
Aderisce 1 membro
16.09.1970
Cessa 1 membro
21.09.1970
Cessa 1 membro
30.09.1970
Aderisce 1 membro
21.10.1970
Aderisce 1 membro
Cessa 1 membro
21.02.1971
Cessa 1 membro
24.02.1971
Aderisce 1 membro
01.03.1971
Cessa 1 membro
03.03.1971
Aderisce 1 membro
24.10.1971
Cessa 1 membro
27.10.1971
Aderisce 1 membro
22.02.1972
Cessa 1 membro
24.02.1972
Aderisce 1 membro
21.03.1972
Cessa 1 membro