Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Elio Vito
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Elio Vito
Nasce a Napoli il 12 novembre 1960
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
5
Incarichi parlamentari
|
2
Incarichi di governo
|
155
Progetti di legge presentati
|
1013
Interventi
|
2
Bibliografia del Parlamento
|
1541
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (327)
Altro firmatario (1214)
Hai trovato 1541 risultati
pagina
2
di 103
XI Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01277 presentata da VITO ELIO (FEDER. EUROPEO PR) in data 19920525
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01280 presentata da VITO ELIO (FEDER. EUROPEO PR) in data 19920525
INTERPELLANZA 2/00035 presentata da TARADASH MARCO (FEDER. EUROPEO PR) in data 19920525
INTERPELLANZA 2/00038 presentata da TARADASH MARCO (FEDER. EUROPEO PR) in data 19920525
MOZIONE 1/00019 presentata da FILIPPINI ROSA (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO) in data 19920525
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00039 presentata da VITO ELIO (FEDER. EUROPEO PR) in data 19920525
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00040 presentata da VITO ELIO (FEDER. EUROPEO PR) in data 19920525
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00049 presentata da PANNELLA MARCO (FEDER. EUROPEO PR) in data 19920525
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00067 presentata da TARADASH MARCO (FEDER. EUROPEO PR) in data 19920525
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01548 presentata da VITO ELIO (FEDER. EUROPEO PR) in data 19920529
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01553 presentata da VITO ELIO (FEDER. EUROPEO PR) in data 19920529
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01584 presentata da RAPAGNA' PIO (FEDER. EUROPEO PR) in data 19920529
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01783 presentata da VITO ELIO (FEDER. EUROPEO PR) in data 19920601
MOZIONE 1/00024 presentata da PANNELLA MARCO (FEDER. EUROPEO PR) in data 19920601
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00072 presentata da TARADASH MARCO (FEDER. EUROPEO PR) in data 19920601
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
XVIII Legislatura
23.03.2018 - 12.10.2022
Progetti di legge presentati
1992
9
1993
10
1994
22
1995
7
1996
12
1997
17
1998
11
1999
5
2000
2
2001
1
2002
1
2003
1
2004
1
2005
2
2006
7
2007
6
2008
1
2009
2
2010
1
2011
1
2013
1
2015
3
2016
2
2017
4
2018
13
2019
3
2020
1
2021
7
2022
2