Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Enzo Ceremigna
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Enzo Ceremigna
Nasce a Roma (Lazio) il 1 luglio 1940
Pensionato
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
4
Incarichi parlamentari
|
191
Progetti di legge presentati
|
9
Interventi
|
226
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (24)
Altro firmatario (202)
Hai trovato 226 risultati
pagina
1
di 16
XIII Legislatura della Repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00014 presentata da POZZA TASCA ELISA (RINNOVAMENTO ITALIANO) in data 19960625
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02565 presentata da CEREMIGNA ENZO (RINNOVAMENTO ITALIANO) in data 19960729
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02853 presentata da CEREMIGNA ENZO (RINNOVAMENTO ITALIANO) in data 19960802
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04680 presentata da CEREMIGNA ENZO (RINNOVAMENTO ITALIANO) in data 19961029
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01055 presentata da VOLPINI DOMENICO (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) in data 19961113
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08463 presentata da CEREMIGNA ENZO (RINNOVAMENTO ITALIANO) in data 19970317
INTERPELLANZA 2/00484 presentata da VALPIANA TIZIANA (RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI) in data 19970428
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09490 presentata da VALPIANA TIZIANA (RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI) in data 19970428
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09497 presentata da VALPIANA TIZIANA (RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI) in data 19970428
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09498 presentata da VALPIANA TIZIANA (RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI) in data 19970428
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09499 presentata da VALPIANA TIZIANA (RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI) in data 19970428
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00244 presentata da DE BENETTI LINO (MISTO) in data 19970521
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01147 presentata da PITTELLA GIOVANNI SAVERIO (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) in data 19970528
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10623 presentata da CREMA GIOVANNI (RINNOVAMENTO ITALIANO) in data 19970605
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02491 presentata da VOLPINI DOMENICO (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) in data 19970612
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Progetti di legge presentati
1996
18
1997
14
1998
12
1999
15
2000
6
2001
17
2002
38
2003
39
2004
18
2005
11
2006
3