Deputati
Fabio Calzavara
Nasce
a
Istrana
(Treviso)
il
21 settembre 1950
licenza media inferiore;commerciante
XIII Legislatura della Repubblica italiana (09.05.1996 - 29.05.2001)
- Elezioni di domenica 21 aprile 1996 Misto: maggioritario e proporzionale (1994-2005)
-
Proclamato il 29 aprile 1996 , con convalida del 18 novembre 1996
Eletto
nel collegio di Feltre
(circoscrizione VENETO 2)
con sistema maggioritario
Il mandato ha termine il 29 maggio 2001