Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Federico Palomba
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Federico Palomba
Nasce a Cagliari (Sardegna) il 21 novembre 1937
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
5
Incarichi parlamentari
|
201
Progetti di legge presentati
|
545
Interventi
|
395
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (152)
Altro firmatario (243)
Hai trovato 395 risultati
pagina
1
di 27
XV Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00110 presentata da PALOMBA FEDERICO (ITALIA DEI VALORI) in data 23/05/2006
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00109 presentata da PALOMBA FEDERICO (ITALIA DEI VALORI) in data 23/05/2006
INTERPELLANZA URGENTE 2/00072 presentata da PALOMBA FEDERICO (ITALIA DEI VALORI) in data 18/07/2006
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00650 presentata da EVANGELISTI FABIO (ITALIA DEI VALORI) in data 20/07/2006
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00639 presentata da EVANGELISTI FABIO (ITALIA DEI VALORI) in data 20/07/2006
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/00164 presentata da DONADI MASSIMO (ITALIA DEI VALORI) in data 25/07/2006
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00719 presentata da RAITI SALVATORE (ITALIA DEI VALORI) in data 27/07/2006
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00525-BIS/010 presentata da PALOMBA FEDERICO (ITALIA DEI VALORI) in data 27/07/2006
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01475/075 presentata da OSSORIO GIUSEPPE (ITALIA DEI VALORI) in data 02/08/2006
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01475/059 presentata da D'ULIZIA LUCIANO (ITALIA DEI VALORI) in data 02/08/2006
INTERPELLANZA URGENTE 2/00118 presentata da PALOMBA FEDERICO (ITALIA DEI VALORI) in data 19/09/2006
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/00233 presentata da PALOMBA FEDERICO (ITALIA DEI VALORI) in data 19/09/2006
INTERPELLANZA URGENTE 2/00146 presentata da SANNA EMANUELE (L' ULIVO) in data 26/09/2006
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01750/038 presentata da D'ULIZIA LUCIANO (ITALIA DEI VALORI) in data 26/10/2006
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01446 presentata da PALOMBA FEDERICO (ITALIA DEI VALORI) in data 27/10/2006
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
2006
29
2007
31
2008
42
2009
18
2010
32
2011
22
2012
27