Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Francesco Cascio
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Francesco Cascio
Nasce a Palermo (Sicilia) il 17 settembre 1963
Laurea in medicina e chirurgia, spec. odontostomatologia e prot. dentaria; medico chirurgo
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
219
Progetti di legge presentati
|
1
Interventi
|
151
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (34)
Altro firmatario (117)
Hai trovato 151 risultati
pagina
1
di 11
XII Legislatura della Repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00009 presentata da STICOTTI CARLO (LEGA NORD) in data 19940614
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01792 presentata da CASCIO FRANCESCO (FORZA ITALIA) in data 19940629
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01881 presentata da CASCIO FRANCESCO (FORZA ITALIA) in data 19940630
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00155 presentata da GRAMAZIO DOMENICO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940721
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00058 presentata da SAIA ANTONIO (RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI) in data 19940804
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03278 presentata da CASCIO FRANCESCO (FORZA ITALIA) in data 19940915
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03573 presentata da CASCIO FRANCESCO (FORZA ITALIA) in data 19940923
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03644 presentata da CRIMI ROCCO (FORZA ITALIA) in data 19940927
INTERPELLANZA 2/00231 presentata da CASCIO FRANCESCO (FORZA ITALIA) in data 19941007
MOZIONE 1/00034 presentata da CALZOLAIO VALERIO (PROG.FEDER.) in data 19941020
MOZIONE 1/00037 presentata da DOTTI VITTORIO (FORZA ITALIA) in data 19941024
MOZIONE 1/00048 presentata da PECORARO SCANIO ALFONSO (PROG.FEDER.) in data 19941103
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04718 presentata da CRIMI ROCCO (FORZA ITALIA) in data 19941103
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04872 presentata da MASSIDDA PIERGIORGIO (FORZA ITALIA) in data 19941107
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00315 presentata da GARRA GIACOMO (FORZA ITALIA) in data 19941108
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
Progetti di legge presentati
1994
21
1995
39
1996
79
1997
37
1998
12
1999
29
2000
2