Nasce
a
Serra San Bruno
(Vibo Valentia)
il
18 settembre 1936
Laurea in medicina e chirurgia; medico chirurgo, libero docente di patologia speciale medica e metodologia clinica
XIII Legislatura della Repubblica italiana (09.05.1996 - 29.05.2001)
Proclamato il 29 aprile 1996 , con convalida del 11 dicembre 1996
Eletto
nel collegio di Locri
(circoscrizione CALABRIA)
con sistema maggioritario
Il mandato ha termine il 19 settembre 2000 per dimissioni per incompatibilita'