Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giovanni Giuseppe Claudio Fava
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Claudio Fava
(Giovanni Giuseppe Claudio Fava)
Nasce a Catania il 15 aprile 1957
Laurea in giurisprudenza; Giornalista professionista
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
117
Progetti di legge presentati
|
205
Interventi
|
781
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (106)
Altro firmatario (675)
Hai trovato 781 risultati
pagina
1
di 53
XI Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00587 presentata da NOVELLI DIEGO (MOVIMENTO DEMOCRATICO RETE) in data 19920430
MOZIONE 1/00003 presentata da INGRAO CHIARA (PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA) in data 19920506
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00913 presentata da PAISSAN MAURO (FEDERAZIONE DEI VERDI) in data 19920512
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01763 presentata da FAVA GIOVANNI GIUSEPPE CLAUDIO (MOVIMENTO DEMOCRATICO RETE) in data 19920601
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02164 presentata da ORLANDO LEOLUCA (MOVIMENTO DEMOCRATICO RETE) in data 19920617
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02177 presentata da NUCCIO GASPARE (MOVIMENTO DEMOCRATICO RETE) in data 19920617
INTERPELLANZA 2/00060 presentata da FAVA GIOVANNI GIUSEPPE CLAUDIO (MOVIMENTO DEMOCRATICO RETE) in data 19920617
MOZIONE 1/00029 presentata da RONCHI EDOARDO (FEDERAZIONE DEI VERDI) in data 19920617
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02466 presentata da FAVA GIOVANNI GIUSEPPE CLAUDIO (MOVIMENTO DEMOCRATICO RETE) in data 19920624
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02469 presentata da BOGHETTA UGO (RIFONDAZIONE COMUNISTA) in data 19920624
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02360 presentata da PISCITELLO CALOGERO (MOVIMENTO DEMOCRATICO RETE) in data 19920624
INTERPELLANZA 2/00078 presentata da NOVELLI DIEGO (MOVIMENTO DEMOCRATICO RETE) in data 19920624
INTERPELLANZA 2/00108 presentata da MANISCO LUCIO (RIFONDAZIONE COMUNISTA) in data 19920701
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02871 presentata da BERTEZZOLO PAOLO (MOVIMENTO DEMOCRATICO RETE) in data 19920702
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02874 presentata da BERTEZZOLO PAOLO (MOVIMENTO DEMOCRATICO RETE) in data 19920702
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
Progetti di legge presentati
1992
10
1993
10
2013
35
2014
17
2015
12
2016
18
2017
15