Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
VIII Legislatura della Repubblica italiana
/ DEMOCRAZIA CRISTIANA
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del VIII Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRAZIA CRISTIANA
Dal 20 giugno 1979 al 11 luglio 1983
VIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 25 novembre 1981 al 26 novembre 1981
Vengono eletti
VicePresidente
Mariotto Segni
Segretario amm.
Silvestro Ferrari
Segretario
Leandro Fusaro
,
Lorenzo Cappelli
,
Ferdinando Russo
Lasciano l'incarico
Segretario
Silvestro Ferrari
,
Giovanni Zarro
Segretario amm.
Sergio Pezzati
Presidente
Gerardo Bianco
dal 24.10.1979 al 11.07.1983
Membro dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Vicepresidenti
Paolo Cirino Pomicino
dal 17.05.1980 al 11.07.1983
Membro dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Manfredo Manfredi
dal 17.05.1980 al 11.07.1983
Membro dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Nicola Vernola
dal 17.05.1980 al 11.07.1983
Membro dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Mariotto Segni
dal 25.11.1981 al 11.07.1983
Membro dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Segretari
Silvestro Ferrari
dal 24.10.1979 al 25.11.1981
Membro dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Giovanni Zarro
dal 24.10.1979 al 25.11.1981
Membro dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Leandro Fusaro
dal 25.11.1981 al 26.01.1983
Membro dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Lorenzo Cappelli
dal 25.11.1981 al 11.07.1983
Membro dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Ferdinando Russo
dal 25.11.1981 al 11.07.1983
Membro dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Segretari amm.
Sergio Pezzati
dal 24.10.1979 al 25.11.1981
Membro dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Silvestro Ferrari
dal 25.11.1981 al 26.01.1983
Membro dal 20.06.1979 al 11.07.1983
altri membri
Giovanni Gioia
dal 20.06.1979 al 27.11.1981
Piero Bassetti
dal 20.06.1979 al 03.03.1982
Giovanni Del Rio
dal 20.06.1979 al 14.07.1982
Giovanni Matta
dal 20.06.1979 al 08.03.1983
Salvatore La Rocca
dal 20.06.1979 al 27.04.1983
Fabrizio Abbate
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Giancarlo Abete
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Alberto Aiardi
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Gianfranco Aliverti
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Raffaele Allocca
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Giovanni Amabile
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Domenico Amalfitano
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Giuseppe Andreoli
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Giovanni Andreoni
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Giulio Andreotti
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Tina Anselmi
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Baldassare Armato
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Angelo Armella
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Lino Armellin
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Gian Aldo Arnaud
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Vitale Artese
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Giuseppe Astone
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Giacomo Augello
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Giuseppe Azzaro
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Nello Balestracci
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Piero Angelo Balzardi
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Moreno Bambi
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Aldo Bassi
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Ernesta Belussi
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Guido Bernardi
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Fortunato Bianchi
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Ilario Bianco
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Tommaso Bisagno
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Guido Bodrato
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Ines Boffardi
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Gilberto Bonalumi
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Franco Bonferroni
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Paolo Bonomi
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Andrea Borri
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Andrea Borruso
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Franco Bortolani
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Manfredi Bosco
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Giuseppe Botta
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Francesco Bova
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Piergiorgio Bressani
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Italo Briccola
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Beniamino Brocca
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Francesco Bruni
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Mauro Bubbico
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Paolo Cabras
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Paolo Caccia
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Italo Giulio Caiati
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Mario Campagnoli
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Giovanni Caravita
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Rodolfo Carelli
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Egidio Carenini
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Natale Carlotto
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Giuseppe Caroli
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Gianuario Carta
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Francesco Casati
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Carlo Casini
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Francesco Cattanei
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Stefano Cavaliere
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Paola Cavigliasso
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Giuseppe Ceni
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Gianni Cerioni
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Carlo Chirico
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Leonardo Ciannamea
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Bartolomeo Ciccardini
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Severino Citaristi
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Ezio Citterio
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Emilio Colombo
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Felice Contu
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Renato Cora'
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Marino Corder
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Francesco Cossiga
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Giuseppe Costamagna
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Nino Cristofori
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Sergio Cuminetti
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Mario Dal Castello
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Giuseppe Antonio Dal Maso
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Clelio Darida
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Massimo De Carolis
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Germano De Cinque
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Vincenzo De Cosmo
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Ciriaco De Mita
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Alfredo De Poi
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Costante Degan
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Giuseppe Degennaro
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Renato Dell'Andro
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Antonino Drago
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Enzo Erminero
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Franco Evangelisti
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Antonio Falconio
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Luciano Faraguti
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Camillo Federico
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Mario Fioret
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Publio Fiori
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Giovannino Fiori
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Giovanni Angelo Fontana
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Elio Fontana
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Arnaldo Forlani
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Giuseppe Fornasari
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Franco Foschi
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Luigi Foti
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Carlo Fracanzani
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Giovanni Gaiti
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Luigi Michele Galli
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Mariapia Garavaglia
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Giuseppe Gargani
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Mario Gargano
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Alberto Garocchio
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Raffaele Garzia
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Remo Gaspari
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Antonio Gava
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Luigi Giglia
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Tarcisio Gitti
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Giovanni Goria
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Natale Gottardo
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Ugo Grippo
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Luigi Gui
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Antonino Gullotti
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Mauro Ianniello
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Lino Innocenti
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Bruno Kessler
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Giuseppe La Loggia
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Girolamo La Penna
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Antonio Laforgia
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Mario Bruno Lagana'
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Pasquale Lamorte
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Vito Lattanzio
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Pino Leccisi
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Giuseppe Leone
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Nicola Lettieri
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Lodovico Ligato
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Concetto Lo Bello
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Arcangelo Lobianco
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Antonino Lombardo
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Pino Lucchesi
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Francesco Lussignoli
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Franco Malfatti
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Piergiovanni Malvestio
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Vincenzo Mancini
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Calogero Mannino
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Guido Mantella
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Virginiangelo Marabini
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Fiorenzo Maroli
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Maria Eletta Martini
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Antonio Marzotto Caotorta
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Mario Clemente Mastella
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Antonio Matarrese
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Antonio Mario Franco Mazzarrino
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Francesco Mazzola
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Roberto Mazzotta
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Gioacchino Meneghetti
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Carmine Mensorio
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Enrico Menziani
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Francesco Merloni
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Carlo Merolli
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Filippo Micheli
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Riccardo Misasi
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Gianpaolo Mora
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Gaetano Morazzoni
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Paolo Enrico Moro
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Vito Napoli
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Franco Orione
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Bruno Orsini
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Gianfranco Orsini
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Pietro Padula
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Filippo Maria Pandolfi
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Renzo Patria
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Vincenzo Pavone
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Gianmario Pellizzari
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Erminio Pennacchini
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Antonino Perrone
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Amerigo Petrucci
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Angelo Picano
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Rolando Picchioni
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Enea Piccinelli
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Maria Santa Piccoli
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Flaminio Piccoli
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Beppe Pisanu
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Natale Pisicchio
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Ferruccio Pisoni
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Giovanni Porcellana
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Costante Portatadino
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Giorgio Postal
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Giovanni Prandini
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Ernesto Pucci
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Calogero Pumilia
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Vittoria Quarenghi
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Francesco Quattrone
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Giuseppe Quieti
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Luciano Radi
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Gianfranco Rocelli
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Virginio Rognoni
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Alberto Rossi
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Luigi Rossi Di Montelera
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Emilio Rubbi
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Raffaello Rubino
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Attilio Ruffini
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Raffaele Russo
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Vincenzo Russo
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Giuseppe Russo
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Gianfranco Sabbatini
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Franco Salvi
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Nicola Sanese
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Carlo Sangalli
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Giorgio Santuz
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Angelo Sanza
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Alessandro Scaiola
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Oscar Luigi Scalfaro
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Vito Scalia
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Vincenzo Scarlato
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Vincenzo Scotti
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Michele Scozia
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Giacomo Sedati
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Giuliano Silvestri
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Giuseppe Sinesio
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Francesco Sobrero
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Edoardo Speranza
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Bruno Stegagnini
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Antonio Tancredi
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Michele Tantalo
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Mario Tassone
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Giancarlo Tesini
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Aristide Tesini
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Giorgio Tombesi
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Salvatore Urso
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Giacinto Urso
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Mario Usellini
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Bruno Vecchiarelli
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Antonio Ventre
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Anna Maria Vietti
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Bruno Vincenzi
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Michele Viscardi
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Benigno Zaccagnini
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Giuseppe Zamberletti
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Bruno Zambon
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Antonio Zanforlin
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Antonino Zaniboni
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Michele Zolla
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Pietro Zoppi
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Giuliano Zoso
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Giuseppe Zuech
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Giuseppe Zurlo
dal 20.06.1979 al 11.07.1983
Pietro Rende
dal 23.01.1980 al 11.07.1983
Giuseppe Sposetti
dal 21.05.1980 al 11.07.1983
Emidio Revelli
dal 09.09.1980 al 11.07.1983
Carlo Felici
dal 24.06.1981 al 11.07.1983
Enzo Meucci
dal 04.11.1981 al 11.07.1983
Storia
Composizione storica
20.06.1979
Aderiscono 261 membri
24.10.1979
Viene eletto il Presidente
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
Viene eletto 1 Segretario amm.
22.01.1980
Cessa 1 membro
23.01.1980
Aderisce 1 membro
15.05.1980
Cessa 1 membro
17.05.1980
Vengono eletti 4 deputati alla carica di Vicepresidente
21.05.1980
Aderisce 1 membro
09.09.1980
Aderisce 1 membro
21.10.1980
1 Vicepresidente lascia l'incarico
11.06.1981
Cessa 1 membro
24.06.1981
Aderisce 1 membro
27.10.1981
Cessa 1 membro
04.11.1981
Aderisce 1 membro
25.11.1981
Viene eletto 1 Vicepresidente
Viene eletto 1 Segretario amm.
Vengono eletti 3 deputati alla carica di Segretario
Lasciano l'incarico di Segretario in 2
1 Segretario amm. lascia l'incarico
27.11.1981
Cessa 1 membro
03.12.1981
Aderisce 1 membro
03.03.1982
Cessa 1 membro
04.03.1982
Aderisce 1 membro
14.07.1982
Cessa 1 membro
15.07.1982
Aderisce 1 membro
27.08.1982
Aderisce 1 membro
08.11.1982
Cessa 1 membro
09.11.1982
Aderisce 1 membro
26.01.1983
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
Viene eletto 1 Segretario amm.
1 Segretario amm. lascia l'incarico
1 Segretario lascia l'incarico
08.03.1983
Cessa 1 membro
16.03.1983
Aderisce 1 membro
27.04.1983
Aderisce 1 membro
Cessa 1 membro