Deputati
Andrea Gibelli
(Andrea Angelo Gibelli)
Nasce
a
Codogno
(Lodi)
il
7 settembre 1967
Laurea in architettura; Libero professionista
XVI Legislatura della Repubblica italiana (29.04.2008 - 14.03.2013)
- Elezioni di domenica 13 aprile 2008 Proporzionale con premio di maggioranza (2006-2016)
-
Proclamato il 22 aprile 2008 , con convalida del 18 dicembre 2008
Eletto
nella circoscrizione LOMBARDIA 3
per la lista LEGA NORD con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 18 maggio 2010 per dimissioni per incompatibilita'
Viene sostituito da
Marco Maggioni.