Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Antonio Prevosto
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Antonio Prevosto
Nasce a Nuoro (Sardegna) il 17 settembre 1940
Laurea in scienze politiche; insegnante
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
51
Progetti di legge presentati
|
2
Interventi
|
122
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (24)
Altro firmatario (98)
Hai trovato 122 risultati
pagina
1
di 9
XI Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01344 presentata da REBECCHI ALDO (PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA) in data 19920525
INTERPELLANZA 2/00037 presentata da PREVOSTO ANTONIO NOTO NELLINO (PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA) in data 19920525
MOZIONE 1/00024 presentata da PANNELLA MARCO (FEDER. EUROPEO PR) in data 19920601
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00044 presentata da PREVOSTO ANTONIO NOTO NELLINO (PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA) in data 19920617
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02077 presentata da SANNA ANNA (PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA) in data 19920617
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02285 presentata da SANNA ANNA (PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA) in data 19920617
INTERPELLANZA 2/00055 presentata da MUSSI FABIO (PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA) in data 19920617
INTERPELLANZA 2/00063 presentata da D'ALEMA MASSIMO (PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA) in data 19920617
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02516 presentata da PREVOSTO ANTONIO NOTO NELLINO (PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA) in data 19920624
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02387 presentata da SANNA ANNA (PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA) in data 19920624
INTERPELLANZA 2/00097 presentata da PIZZINATO ANTONIO (PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA) in data 19920624
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02610 presentata da PREVOSTO ANTONIO NOTO NELLINO (PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA) in data 19920625
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02652 presentata da PREVOSTO ANTONIO NOTO NELLINO (PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA) in data 19920630
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02787 presentata da GRASSI ENNIO (PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA) in data 19920701
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02852 presentata da PREVOSTO ANTONIO NOTO NELLINO (PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA) in data 19920702
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Repubblica - Senato
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
Progetti di legge presentati
1992
27
1993
23
1994
1