Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Donato Bruno
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Donato Bruno
Nasce a Noci (Bari) il 26 novembre 1948
Laurea in giurisprudenza; Avvocato
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
3
Incarichi parlamentari
|
119
Progetti di legge presentati
|
1189
Interventi
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
547
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (52)
Altro firmatario (495)
Hai trovato 547 risultati
pagina
2
di 37
XIII Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00319 presentata da OSTILLIO MASSIMO (CCD-CDU) in data 19961015
INTERPELLANZA 2/00252 presentata da SGARBI VITTORIO (MISTO) in data 19961021
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04495 presentata da BRUNO DONATO (FORZA ITALIA) in data 19961023
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04800 presentata da BRUNO DONATO (FORZA ITALIA) in data 19961030
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/2616/003 presentata da SARACA GIANFRANCO (FORZA ITALIA) in data 19961106
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00448 presentata da PARENTI TIZIANA (FORZA ITALIA) in data 19961111
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00452 presentata da PARENTI TIZIANA (FORZA ITALIA) in data 19961111
MOZIONE 1/00051 presentata da PARENTI TIZIANA (FORZA ITALIA) in data 19961114
INTERPELLANZA 2/00306 presentata da SELVA GUSTAVO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19961121
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00482 presentata da FRAGALA' VINCENZO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19961121
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05547 presentata da ARMOSINO MARIA TERESA (FORZA ITALIA) in data 19961126
MOZIONE 1/00062 presentata da DANIELI FRANCO (MISTO) in data 19961210
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00575 presentata da MAIOLO TIZIANA (FORZA ITALIA) in data 19961219
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00665 presentata da PARENTI TIZIANA (FORZA ITALIA) in data 19970129
MOZIONE 1/00086 presentata da FEI SANDRA (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19970130
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
1996
13
1997
27
1998
23
1999
9
2000
4
2001
2
2002
3
2004
1
2005
4
2006
14
2007
10
2008
5
2010
1
2011
3