Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giuseppe Soriero
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giuseppe Soriero
Nasce a Satriano (Catanzaro) il 24 luglio 1950
laurea in architettura;funzionario di partito
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi di governo
|
191
Progetti di legge presentati
|
28
Interventi
|
518
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (180)
Altro firmatario (338)
Hai trovato 518 risultati
pagina
1
di 35
XI Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00013 presentata da NOVELLI DIEGO (MOVIMENTO DEMOCRATICO RETE) in data 19920506
MOZIONE 1/00003 presentata da INGRAO CHIARA (PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA) in data 19920506
MOZIONE 1/00011 presentata da D'ALEMA MASSIMO (PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA) in data 19920525
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00036 presentata da SITRA GIANCARLO (PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA) in data 19920525
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00051 presentata da D'ALEMA MASSIMO (PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA) in data 19920525
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01775 presentata da SORIERO GIUSEPPE (PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA) in data 19920601
MOZIONE 1/00024 presentata da PANNELLA MARCO (FEDER. EUROPEO PR) in data 19920601
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02075 presentata da DALLA CHIESA CURTI MARIA SIMONA (PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA) in data 19920617
MOZIONE 1/00029 presentata da RONCHI EDOARDO (FEDERAZIONE DEI VERDI) in data 19920617
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02564 presentata da SORIERO GIUSEPPE (PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA) in data 19920624
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02425 presentata da SORIERO GIUSEPPE (PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA) in data 19920624
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02478 presentata da DALLA CHIESA CURTI MARIA SIMONA (PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA) in data 19920624
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02591 presentata da SORIERO GIUSEPPE (PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA) in data 19920624
INTERPELLANZA 2/00077 presentata da VIOLANTE LUCIANO (PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA) in data 19920624
INTERPELLANZA 2/00093 presentata da D'ALEMA MASSIMO (PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA) in data 19920624
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
Progetti di legge presentati
1992
14
1993
24
1994
63
1995
60
1996
9
1998
3
1999
9
2000
9