Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
VII Legislatura della Repubblica italiana
/ DEMOCRAZIA CRISTIANA
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del VII Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRAZIA CRISTIANA
Dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979
VII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 7 ottobre 1976 al 10 gennaio 1977
Vengono eletti
VicePresidente
Guido Bernardi
,
Calogero Pumilia
,
Gerardo Bianco
,
Leandro Fusaro
Segretario
Alessandro Giordano
,
Enzo Meucci
Segretario amm.
Sergio Pezzati
Presidente
Flaminio Piccoli
dal 15.07.1976 al 02.10.1978
Membro dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Vicepresidenti
Guido Bernardi
dal 07.10.1976 al 15.03.1978
Membro dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Calogero Pumilia
dal 07.10.1976 al 15.03.1978
Membro dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Gerardo Bianco
dal 07.10.1976 al 09.11.1978
Membro dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Leandro Fusaro
dal 07.10.1976 al 19.06.1979
Membro dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Segretari
Alessandro Giordano
dal 07.10.1976 al 12.12.1977
Membro dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Enzo Meucci
dal 07.10.1976 al 19.06.1979
Membro dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Segretario amm.
Sergio Pezzati
dal 07.10.1976 al 19.06.1979
Membro dal 05.07.1976 al 19.06.1979
altri membri
Lorenzo Natali
dal 05.07.1976 al 11.01.1977
Giorgio La Pira
dal 05.07.1976 al 05.11.1977
Aldo Moro
dal 05.07.1976 al 09.05.1978
Martino Bardotti
dal 05.07.1976 al 18.07.1978
Alberto Aiardi
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Gianfranco Aliverti
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Cesare Allegri
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Giovanni Amabile
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Domenico Amalfitano
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Alfonso Ambrosino
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Giovanni Andreoni
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Giulio Andreotti
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Tina Anselmi
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Dario Antoniozzi
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Baldassare Armato
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Angelo Armella
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Gian Aldo Arnaud
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Giuseppe Azzaro
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Moreno Bambi
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Davide Barba
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Piero Bassetti
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Aldo Bassi
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Corrado Belci
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Ernesta Belussi
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Antonio Bisaglia
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Guido Bodrato
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Ines Boffardi
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Anselmo Boldrin
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Gilberto Bonalumi
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Paolo Bonomi
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Andrea Borri
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Andrea Borruso
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Franco Bortolani
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Manfredi Bosco
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Giuseppe Botta
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Francesco Bova
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Piergiorgio Bressani
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Beniamino Brocca
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Mauro Bubbico
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Maria Luigia Buro
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Paolo Cabras
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Italo Giulio Caiati
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Mario Campagnoli
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Lorenzo Cappelli
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Rodolfo Carelli
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Egidio Carenini
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Natale Carlotto
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Giuseppe Caroli
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Gianuario Carta
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Ignazio Caruso
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Amelia Casadei
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Francesco Casati
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Maria Luisa Cassanmagnago Cerretti
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Albertino Castellucci
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Francesco Cattanei
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Stefano Cavaliere
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Paola Cavigliasso
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Benito Cazora
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Leonardo Ciannamea
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Bartolomeo Ciccardini
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Paolo Cirino Pomicino
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Severino Citaristi
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Ezio Citterio
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Emilio Colombo
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Renato Cora'
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Marino Corder
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Francesco Cossiga
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Giuseppe Costamagna
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Nino Cristofori
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Sergio Cuminetti
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Bernardo d'Arezzo
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Giuseppe Antonio Dal Maso
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Emo Danesi
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Clelio Darida
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Massimo De Carolis
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Germano De Cinque
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Vincenzo De Cosmo
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Ciriaco De Mita
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Mazarino Marco De Petro
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Alfredo De Poi
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Costante Degan
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Antonio Del Duca
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Giovanni Del Rio
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Renato Dell'Andro
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Carlo Donat Cattin
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Antonino Drago
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Enzo Erminero
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Franco Evangelisti
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Camillo Federico
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Carlo Felici
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Silvestro Ferrari
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Mario Fioret
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Giovanni Angelo Fontana
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Arnaldo Forlani
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Giuseppe Fornasari
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Luciano Forni
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Franco Foschi
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Carlo Fracanzani
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Luigi Michele Galli
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Giovanni Galloni
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Giuseppe Gargani
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Mario Gargano
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Raffaele Garzia
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Piero Luigi Gasco
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Remo Gaspari
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Antonio Gava
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Luigi Giglia
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Giovanni Gioia
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Francesco Giuliari
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Giovanni Goria
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Natale Gottardo
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Luigi Granelli
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Niccolo' Grassi Bertazzi
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Antonino Gullotti
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Mauro Ianniello
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Giovancarlo Iozzelli
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Bruno Kessler
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Giuseppe La Loggia
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Girolamo La Penna
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Salvatore La Rocca
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Antonio Laforgia
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Pasquale Lamorte
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Vito Lattanzio
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Pino Leccisi
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Nicola Lettieri
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Pier Giorgio Licheri
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Salvatore Lima
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Concetto Lo Bello
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Arcangelo Lobianco
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Antonino Lombardo
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Pino Lucchesi
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Francesco Lussignoli
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Desiderio Maggioni
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Franco Malfatti
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Piergiovanni Malvestio
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Vincenzo Mancini
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Manfredo Manfredi
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Calogero Mannino
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Guido Mantella
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Virginiangelo Marabini
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Mario Dino Marocco
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Fiorenzo Maroli
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Mario Martinelli
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Maria Eletta Martini
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Giuseppe Marton
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Antonio Marzotto Caotorta
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Mario Clemente Mastella
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Antonio Matarrese
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Giovanni Matta
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Antonio Mario Franco Mazzarrino
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Francesco Mazzola
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Roberto Mazzotta
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Gioacchino Meneghetti
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Francesco Merloni
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Carlo Merolli
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Vincenzo Mezzogiorno
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Filippo Micheli
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Riccardo Misasi
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Carlo Mole'
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Gianpaolo Mora
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Gaetano Morazzoni
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Danilo Morini
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Paolo Enrico Moro
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Vito Napoli
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Guglielmo Nucci
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Franco Orione
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Gianfranco Orsini
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Bruno Orsini
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Pietro Padula
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Filippo Maria Pandolfi
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Francesco Patriarca
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Vincenzo Pavone
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Gianmario Pellizzari
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Erminio Pennacchini
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Antonino Perrone
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Amerigo Petrucci
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Rolando Picchioni
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Enea Piccinelli
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Beppe Pisanu
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Natale Pisicchio
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Ferruccio Pisoni
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Ennio Pompei
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Claudio Pontello
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Giovanni Porcellana
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Costante Portatadino
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Giorgio Postal
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Giovanni Prandini
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Alberto Presutti
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Ernesto Pucci
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Vittoria Quarenghi
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Francesco Quattrone
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Giuseppe Quieti
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Luciano Radi
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Pietro Rende
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Emidio Revelli
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Gianfranco Rocelli
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Virginio Rognoni
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Elio Rosati
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Giacomo Rosini
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Luigi Rossi Di Montelera
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Emilio Rubbi
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Attilio Ruffini
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Mariano Rumor
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Carlo Russo
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Vincenzo Russo
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Ferdinando Russo
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Gianfranco Sabbatini
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Giosue' Salomone
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Franco Salvi
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Nicola Sanese
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Carlo Sangalli
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Giorgio Santuz
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Angelo Sanza
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Mauro Savino
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Oscar Luigi Scalfaro
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Vito Scalia
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Vincenzo Scarlato
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Vincenzo Scotti
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Giacomo Sedati
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Mariotto Segni
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Marcello Sgarlata
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Giuliano Silvestri
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Giuseppe Sinesio
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Francesco Sobrero
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Edoardo Speranza
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Giuseppe Sposetti
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Carlo Squeri
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Carlo Stella
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Michele Tantalo
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Mario Tassone
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Nadir Tedeschi
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Aristide Tesini
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Giancarlo Tesini
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Giorgio Tombesi
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Emilio Trabucchi
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Salvatore Urso
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Giacinto Urso
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Mario Usellini
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Bruno Vecchiarelli
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Nicola Vernola
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Ruggero Villa
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Bruno Vincenzi
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Benigno Zaccagnini
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Giuseppe Zamberletti
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Bruno Zambon
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Antonino Zaniboni
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Giovanni Zarro
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Michele Zolla
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Pietro Zoppi
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Giuliano Zoso
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Guglielmo Zucconi
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Giuseppe Zuech
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Giuseppe Zurlo
dal 05.07.1976 al 19.06.1979
Benedetto Del Castillo
dal 04.08.1976 al 19.06.1979
Storia
Composizione storica
05.07.1976
Aderiscono 262 membri
15.07.1976
Viene eletto il Presidente
03.08.1976
Cessa 1 membro
04.08.1976
Aderisce 1 membro
07.10.1976
Vengono eletti 4 deputati alla carica di Vicepresidente
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
Viene eletto 1 Segretario amm.
11.01.1977
Cessa 1 membro
12.01.1977
Aderisce 1 membro
17.02.1977
Aderisce 1 membro
05.11.1977
Cessa 1 membro
09.11.1977
Aderisce 1 membro
12.12.1977
Viene eletto 1 Segretario
1 Segretario lascia l'incarico
15.03.1978
Lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
09.05.1978
Cessa 1 membro
17.05.1978
Aderisce 1 membro
18.07.1978
Cessa 1 membro
20.07.1978
Aderisce 1 membro
02.10.1978
Viene eletto il Presidente
Il Presidente lascia l'incarico
09.11.1978
1 Vicepresidente lascia l'incarico