Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Donato Bruno
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Donato Bruno
Nasce a Noci (Bari) il 26 novembre 1948
Laurea in giurisprudenza; Avvocato
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
3
Incarichi parlamentari
|
119
Progetti di legge presentati
|
1189
Interventi
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
547
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (52)
Altro firmatario (495)
Hai trovato 547 risultati
pagina
1
di 37
XIII Legislatura della Repubblica italiana
ODG IN ASSEMBLEA SU MOZIONI ABBINATE 9/1414/004 presentata da OSTILLIO MASSIMO (CCD-CDU) in data 19960703
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00139 presentata da ARMOSINO MARIA TERESA (FORZA ITALIA) in data 19960718
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02291 presentata da ARMOSINO MARIA TERESA (FORZA ITALIA) in data 19960722
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03440 presentata da BRUNO DONATO (FORZA ITALIA) in data 19960924
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03441 presentata da ARMOSINO MARIA TERESA (FORZA ITALIA) in data 19960924
MOZIONE 1/00033 presentata da FRAGALA' VINCENZO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19961001
INTERPELLANZA 2/00219 presentata da GIOVANARDI CARLO AMEDEO (CCD-CDU) in data 19961008
MOZIONE 1/00041 presentata da COSTA RAFFAELE (FORZA ITALIA) in data 19961010
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00308 presentata da MANCUSO FILIPPO (FORZA ITALIA) in data 19961010
ODG IN COMMISSIONE 0/2371/006/08 presentata da BRUNO DONATO (FORZA ITALIA) in data 19961015
ODG IN COMMISSIONE 0/2371/013/08 presentata da SARACA GIANFRANCO (FORZA ITALIA) in data 19961015
ODG IN COMMISSIONE 0/2371/014/08 presentata da SARACA GIANFRANCO (FORZA ITALIA) in data 19961015
ODG IN COMMISSIONE 0/2371/015/08 presentata da LORENZETTI MARIA RITA (SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO) in data 19961015
ODG IN COMMISSIONE 0/2371/018/08 presentata da SARACA GIANFRANCO (FORZA ITALIA) in data 19961015
INTERPELLANZA 2/00232 presentata da BERLUSCONI SILVIO (FORZA ITALIA) in data 19961015
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
1996
13
1997
27
1998
23
1999
9
2000
4
2001
2
2002
3
2004
1
2005
4
2006
14
2007
10
2008
5
2010
1
2011
3