Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Lucio Marengo
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Lucio Marengo
Nasce a Bari (Puglia) il 1 giugno 1942
licenza media superiore;impiegato pubblico
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
104
Progetti di legge presentati
|
3
Interventi
|
944
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (469)
Altro firmatario (475)
Hai trovato 944 risultati
pagina
1
di 63
XII Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00272 presentata da MARENCO FRANCESCO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940505
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00280 presentata da MARENCO FRANCESCO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940505
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00290 presentata da MARENCO FRANCESCO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940505
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00303 presentata da MARENCO FRANCESCO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940505
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00314 presentata da MARENCO FRANCESCO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940505
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00325 presentata da MARENCO FRANCESCO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940505
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00501 presentata da MARENCO FRANCESCO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940516
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00511 presentata da MARENCO FRANCESCO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940516
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00486 presentata da MARENCO FRANCESCO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940516
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00491 presentata da MARENCO FRANCESCO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940516
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00492 presentata da MARENCO FRANCESCO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940516
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00631 presentata da MARENCO FRANCESCO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940516
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00688 presentata da MARENCO FRANCESCO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940519
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00857 presentata da MARENCO FRANCESCO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940525
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00865 presentata da MARENCO FRANCESCO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940525
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
Progetti di legge presentati
1994
23
1995
16
1996
18
1997
12
1998
16
1999
15
2000
4