Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Ramon Mantovani
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Ramon Mantovani
Nasce a Manresa il 13 febbraio 1955
Licenza media superiore; funzionario di partito
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
204
Progetti di legge presentati
|
130
Interventi
|
860
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (215)
Altro firmatario (645)
Hai trovato 860 risultati
pagina
1
di 58
XI Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01312 presentata da RUSSO SPENA GIOVANNI (RIFONDAZIONE COMUNISTA) in data 19920525
MOZIONE 1/00016 presentata da GARAVINI ANDREA SERGIO (RIFONDAZIONE COMUNISTA) in data 19920525
MOZIONE 1/00019 presentata da FILIPPINI ROSA (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO) in data 19920525
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00048 presentata da TRIPODI GIROLAMO (RIFONDAZIONE COMUNISTA) in data 19920525
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00052 presentata da GARAVINI ANDREA SERGIO (RIFONDAZIONE COMUNISTA) in data 19920525
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01567 presentata da MELANDRI EUGENIO (RIFONDAZIONE COMUNISTA) in data 19920529
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00069 presentata da MAIOLO TIZIANA (RIFONDAZIONE COMUNISTA) in data 19920529
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00074 presentata da TRIPODI GIROLAMO (RIFONDAZIONE COMUNISTA) in data 19920601
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01857 presentata da TRIPODI GIROLAMO (RIFONDAZIONE COMUNISTA) in data 19920617
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02144 presentata da MANTOVANI RAMON (RIFONDAZIONE COMUNISTA) in data 19920617
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02197 presentata da RUSSO SPENA GIOVANNI (RIFONDAZIONE COMUNISTA) in data 19920617
MOZIONE 1/00029 presentata da RONCHI EDOARDO (FEDERAZIONE DEI VERDI) in data 19920617
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00084 presentata da AZZOLINA ANGELO (RIFONDAZIONE COMUNISTA) in data 19920617
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00059 presentata da FORMIGONI ROBERTO (DEMOCRATICO CRISTIANO) in data 19920624
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02547 presentata da PIZZINATO ANTONIO (PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA) in data 19920624
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
Progetti di legge presentati
1992
12
1993
26
1996
30
1997
16
1998
5
1999
7
2000
6
2001
20
2002
20
2003
9
2004
5
2005
9
2006
22
2007
13
2008
4